Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.astronaut.ru/as_rusia/energia/text/krikalev.htm
Дата изменения: Sat Mar 26 23:21:59 2016 Дата индексирования: Sun Apr 10 09:47:06 2016 Кодировка: Windows-1251 |
С 26 ноября 1988 по 27 апреля 1989 года в качестве бортинженера корабля 'Союз ТМ-7' и ОК 'Мир' по программе 4-й основной экспедиции (ЭО-4) и советско-французской программе 'Арагац'. Стартовал вместе с Александром Волковым и Жан-Лу Кретьеном (Франция), посадку совершил вместе с Александром Волковым и Валерием Поляковым).
|
С 18 мая 1991 по 25 марта 1992 года в качестве бортинженера ТК 'Союз ТМ-12' (старт), ТК 'Союз ТМ-13' (посадка), и ОК 'Мир' по программе ЭО-9 (9-й основной экспедиции) вместе с Анатолием Арцебарским и ЭО-10 (10-й основной экспедиции) вместе с Александром Волковым.
Решение о продлении работы Крикалева на ЭО-10 было принято уже во время его полета.
|
С 3 по 11 февраля 1994 года в качестве специалиста полета-4 шаттла Discovery STS-60. |
С 4 по 16 декабря 1998 года в качестве специалиста полета-4 шаттла Endeavour STS-88. |
С 31 октября 2000 по 21 марта 2001 года в качестве бортинженера корабля 'Союз ТМ-31' и МКС по программе 1-й основной экспедиции МКС. Стартовал на корабле 'Союз ТМ-31', посадку совершил на шаттле Discovery STS-102 в качестве специалиста полета. |
Cтартовал 15 апреля 2005 года (в 04:46:25 мск) на 'Союз ТМА-6' (11Ф732 ? 216) в качестве командира экипажа 11-й основной экспедиции МКС (МКС-11). Стыковка со станцией произошла 17 апреля 2005 года в 06:20 мск. В 08:46 мск экипаж перешел на борт станции. |